Епископ Пантелеимон (Шатов) освобожден от должности главы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru
Москва, 30 мая, Благовест-инфо. Епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) освобожден от должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и от руководства Патриаршей гуманитарной миссией – такое решение принял сегодня Священный синод РПЦ, заседавший в Москве под председательством Патриарха Кирилла.
Временно исполняющим обязанности главы отдела и миссии назначен протоиерей Михаил Потокин, председатель Отдела социального служения Московской епархии.
Причины отставки официально не комментируются.
Епископ Пантелеимон (в миру Аркадий Викторович Шатов) родился 18 сентября 1950 г. в Москве, сообщает Патриархия.ру.
В 1977 г. поступил в Московскую духовную семинарию, был принят сразу во второй класс.
26 августа 1978 г. архиепископом Владимиром (Сабоданом, впоследствии – митрополит Киевский и всея Украины) рукоположен в сан диакона. Перешел на заочное отделение МДС и был отправлен сначала на приходское служение в Москву, а потом в Московскую область.
15 апреля 1979 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен во пресвитера, после чего нес приходское служение в Московской области.
В 1990 г. назначен настоятелем вновь открытого храма святого благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице. При храме было создано Свято-Димитриевское сестричество. В том же году овдовел.
В 1992 г. было открыто Свято-Димитриевское училище сестер милосердия (учредители: Правительство Москвы и Свято-Димитриевское сестричество), духовником училища стал о. Аркадий.
В 2002 г. назначен председателем Комиссии по церковной социальной деятельности при епархиальном совете г. Москвы.
Решением синода от 5 марта 2010 г. назначен председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а 31 мая того же года – избран викарием Московской епархии с титулом «Орехово-Зуевский».17 июля Патриархом Кириллом был пострижен в монашество с именем Пантелеимон в честь святого великомученика и целителя.
Архиерейская хиротония состоялась 21 августа 2010 г. за литургией в Спасо-Преображенском соборе Соловецкой обители. Богослужения возглавил Патриарх Кирилл.
С декабря 2010 г. по 2011 г. окормлял приходские храмы на территории Северо-Восточного административного округа г. Москвы (Троицкое благочиние).
С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Решением синода от 22 марта 2011 г. назначен на Смоленскую кафедру с сохранением должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Решением синода от 27-28 декабря 2011 г. включен в состав Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства (с марта 2012 г. — Патриаршая комиссия).
Постановлением синода от 12 марта 2013 г. назначен епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, с освобождением от управления Смоленской епархией.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 16 марта 2013 г. назначен управляющим Восточным викариатством г. Москвы. В апреле 2021 г. титул был изменен на "Верейский".
Распоряжением Патриарха Кирилла от 27 ноября 2021 г. епископу было поручено временное управление Юго-Западным викариатством г. Москвы, а решением синода от 24 августа 2023 г. он был назначен главой новообразованной Патриаршей гуманитарной миссией.
Вдовец, имеет четырех замужних дочерей, 20 внуков.
Ваш Отзыв
Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены.
На главную | В раздел «Новости»
|